2008-10-30: Nicht mehr Geschäftsführer: Beninga, Ludwig, Leezdorf, *18.05.1961. Bestellt als Geschäftsführer: Düvel, Dieter, Aurich, *07.10.1953; Steinert, Berthold, Aurich, *07.02.1955, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-04-01: Bestellt als Geschäftsführer: Arends, Carl-Heinz, Marienhafe, *15.05.1965, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-09-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Düvel, Dieter, Aurich, *07.10.1953. Einzelprokura: Meenken, Marion, Aurich, *25.12.1964.
2020-06-29: Nicht mehr Geschäftsführer: Steinert, Berthold, Aurich, *07.02.1955. Bestellt als Geschäftsführer: Schäfer, Marcel, Südbrookmerland, *07.11.1978, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.