2015-04-23: Firma: aptus 981. GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Torstraße 138, 10119 Berlin; Gegenstand: die Verwaltung eigener Vermögenswerte. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1.
Wendt, Cornelia, *23.11.1966, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 13.04.2015
2015-10-26: Firma: TSECI GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Chorinerstraße 34, 10435 Berlin; Gegenstand: Die Entwicklung, der Betrieb und die Unterhaltung von IT-basierten Dienstleistungen, insbesondere im Bereich von Rechnungslegungssoftware sowie deren Vertrieb und Verkauf an Endkunden, insbesondere in Deutschland. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.10.2015 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst.
2015-11-02: Firma: Die Eintragung betreffend die Firma ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: TS ECI GmbH
2015-11-18: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Wendt, Cornelia; Geschäftsführer: 2.
Lindstedt, Hannah, *09.04.1988, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2016-03-04: Firma: Reviso Deutschland GmbH; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Lindstedt, Hannah; Geschäftsführer: 3.
Mosbech, Jonas Hammershaimb, *16.06.1981, Bagsvaerd/Dänemark; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.02.2016 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 .
2018-03-15: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Mosbech, Jonas Hammershaimb; Geschäftsführer: 4.
Sørensen, Jens, *10.08.1965, Hørsholm/Dänemark; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2018-12-20: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Wittestraße 30 K, 13509 Berlin
2020-04-01: Geschäftsführer: 5.
Ferraresi, Simone, *02.03.1977, Mailand/Italien; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Sørensen, Jens