2009-12-23: Die Gesellschafterversammlung hat am 12.12.2009 beschlossen, das Stammkapital (DEM 51.200,--) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 26.178,14 um EUR 1.821,86 auf EUR 28.000,-- zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) zu ändern. Ferner wurden geändert §§ 5 (Geschäftsführung und Vertretung ), 6 (Gesellschafterbeschlüsse ), 8 (Jahresabschluss ) und 13 (Erbfolge). Geschäftsanschrift: Am Kieselgurwerk 7, 29646 Bispingen OT Hützel. Bestellt als Geschäftsführer: Heine, Eckhart, Bispingen, *18.05.1960; Reye-Götz, Imke, geb. Reye, Bispingen-Hützel, *25.08.1968, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Reye, Hanfried, Bispingen, *29.11.1939.