2015-08-05: Änderung zur Geschäftsanschrift: Boschstraße 24, 53359 Rheinbach.
2015-09-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Lawrenz, Jürgen Gerhard, Rheinbach, *22.06.1962. Bestellt zum Geschäftsführer: Tharr, Franz-Josef, Euskirchen, *27.12.1958, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.