2007-02-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Schäfer, Horst, Oestrich-Winkel, *22.05.1941.
2020-09-21: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen als Geschäftsanschrift: Winkeler Straße 132, 65366 Geisenheim. Bestellt als Geschäftsführer: Hannawald, Uwe, Rüdesheim am Rhein, *15.04.1975, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-04-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Braun, Hermann, Oestrich-Winkel, *01.05.1961.