Rhenus Data Office GmbH
Formell
2005-05-24:
Nicht mehr Geschäftsführer: Thomas Breitkopf, Fröndenberg, *21.02.1963.
2007-08-09:
Gesamtprokura jeweis gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Koch, Olaf, Bochum, *24.02.1965 und Schreiber, Uwe, Nottuln, *09.03.1956.
2008-05-28:
Nicht mehr Geschäftsführer: Ippach, Dirk, Herdecke, *22.02.1966. Bestellt zum Geschäftsführer: Conzendorf, Thomas, Krefeld, *01.01.1963, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Prokura erloschen: Koch, Olaf, Bochum, *24.02.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Feldpausch, Michael, Nottuln, *24.06.1981.
2009-03-09:
Geschäftsanschrift: Industriestraße 5, 48301 Nottuln. Nicht mehr Geschäftsführer: Conzendorf, Thomas, Krefeld, *01.01.1963. Bestellt zum Geschäftsführer: Peters, Dr. Stephan, Dipl.-Kaufmann, Sundern, *13.02.1968, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen.
2009-06-19:
Die Gesellschafterversammlung vom 30.04.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.145.000,00 EUR beschlossen. 2.245.000,00 EUR.
2009-07-16:
Die Gesellschafterversammlung vom 08.06.2009 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Rhenus Data Office GmbH.
2010-07-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: von der Gathen, Felicitas, Bergkamen, *12.11.1962.
2010-09-16:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 27.08.2010 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 27.08.2010 mit der data-ex Spannagel GmbH mit Sitz in Nottuln (Amtsgericht Coesfeld, HRB 10646) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2011-02-02:
Nicht mehr Geschäftsführer: Peters, Dr. Stephan, Dipl.-Kaufmann, Sundern, *13.02.1968. Bestellt zum Geschäftsführer: Richter-Wills, Susanne, Arnsberg, *03.01.1969.
2012-11-02:
Nicht mehr Geschäftsführer: Richter-Wills, Susanne, Arnsberg, *03.01.1969. Bestellt zu Geschäftsführern: Feldpausch, Michael, Nottuln, *24.06.1981 und Schreiber, Uwe, Nottuln, *09.03.1956. Prokura jeweils erloschen: Feldpausch, Michael, Nottuln, *24.06.1981 und Schreiber, Uwe, Nottuln, *09.03.1956.
2012-12-21:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.11.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 22.11.2012 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 22.11.2012 mit der AVZ Akten- und Datenträgervernichtung Zentrale Nord GmbH mit Sitz in Bredenbek, (Amtsgericht Kiel HRB 3660 KI) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2013-03-07:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Schulte-Ontrop, Christian, Gelsenkirchen, *21.06.1980.
2015-01-30:
Prokura erloschen: von der Gathen, Felicitas, Bergkamen, *12.11.1962.
2015-05-22:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.05.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 11.05.2015 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 11.05.2015 mit der Rhenus Data GmbH mit Sitz in Hamburg verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2015-11-26:
Nach Namensänderung und Änderung des Wohnortes Geschäftsführer: Wiegmann, Michael, Münster, *24.06.1981.
2019-04-12:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Kaiser, Denise, Münster, *13.05.1982.
2021-02-12:
Nicht mehr Geschäftsführer: Schreiber, Uwe, Nottuln, *09.03.1956.