2013-07-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Karsten, Maik, Wunstorf, *09.08.1978. Bestellt als Geschäftsführer: Kamberi, Muhamed, Hannover, *23.09.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Kamberi, Enis, Hannover, *06.11.1977.
2019-03-18: Die Gesellschafterversammlung vom 02.11.2018 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach Hannover beschlossen. Hannover. Neue Geschäftsanschrift: Hagenbleckstr. 50, 30455 Hannover. Nicht mehr Geschäftsführer: Kamberi, Muhamed, Hannover, *23.09.1971. Bestellt als Geschäftsführer: Imat, Lara-Alena Döndü, Hannover, *03.11.1999, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-02-19: Änderung zur Geschäftsanschrift: Hildesheimer Str. 85, 30169 Hannover. Nicht mehr Geschäftsführer: Imat, Lara-Alena Döndü, Hannover, *03.11.1999. Bestellt als Geschäftsführer: Kamberi, Enis, Hannover, *06.11.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.