2007-10-24: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 28.09.2007. Gegenstand des Unternehmens: Übernahme der persönlichen Haftung in einer Kommanditgesellschaft, deren Gegenstand Gebäudereinigung sowie Reinigung und Pflege sonstiger Gegenstände ist. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Richard, Gerd Peter, Fahrenzhausen, *04.07.1986. Geschäftsführer: Richard, Josef Peter, Fahrenzhausen, *29.08.1958, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-09-06: Bestellt: Geschäftsführer: Peter, Dennis, Unterschleißheim, *03.03.1990, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Richard, Gerd Peter, Fahrenzhausen, *04.07.1986, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-01-11: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Peter, Richard Josef, Fahrenzhausen, *29.08.1958.
2021-07-02: Bestellt: Geschäftsführer: van Rijckevorsel, André Bernd, Freising, *20.11.1972, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.