2020-11-18: Von Amts wegen berichtigt, nun: Neuer Sitz: Köthen . Geschäftsanschrift: Maxdorfer Str. 77, 06366 Köthen . Bestellt: Geschäftsführer: Leis, Mario, Südliches Anhalt OT Radegast, *12.01.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Richter, Christel, Köthen, *27.06.1945. Einzelprokura: Richter, Kay-Uwe, Köthen , *19.07.1964. Prokura erloschen: Leis, Mario, Radegast, *12.01.1968.