2012-07-03: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 01.06.2012. Geschäftsanschrift: Obere Bahnstraße 37, 73431 Aalen. Gegenstand: Maschinen- und Anlagenbau. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Pütz, Stefan Johannes, Saarburg, *19.04.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-10-02: Die Gesellschafterversammlung vom 05.09.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Ellwangen Jagst. Neue Geschäftsanschrift: Ferdinand-Porsche Straße 5, 73479 Ellwangen Jagst.
2016-03-18: Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Henrich, Kim, Alzenau, *12.07.1978; Horlemann, Johannes, Trier, *09.11.1977; Wagner, Sigrid, Palzem, *05.12.1958; Willems-Lorenz, Annemarie, Merzig, *01.08.1974.
2018-07-04: Bestellt als Geschäftsführer: Henrich, Kim, Alzenau, *12.07.1978. Prokura erloschen: Henrich, Kim, Alzenau, *12.07.1978.