2012-03-12: Die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2012 hat die Änderung des § 5 (Geschäftsführer) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Ludwigstraße 5, 06526 Sangerhausen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Rieck, Joachim, Sangerhausen, *14.05.1950. Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Panse, Michael, Halle (Saale), *20.06.1952; Peter, Marko, Muldestausee OT Friedersdorf, *19.07.1978, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-07-09: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Peter, Marko, Muldestausee OT Friedersdorf, *19.07.1978.
2015-11-12: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Purrmann, David, Sandersdorf-Brehna, *23.09.1980.