2012-02-21: Die Gesellschafterversammlung vom 03.02.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) beschlossen. Neue Firma: Riekhof & Pfeiffer Fahrschulen GmbH. Geschäftsanschrift: Nieder-Ramstädter-Straße 57, 64287 Darmstadt. Bestellt als Geschäftsführer: Pfeiffer, Holger, Groß-Zimmern, *17.02.1964. Geändert, nun: Geschäftsführer: Riekhof, Rolf, Darmstadt, *27.12.1958, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-08-13: Die Gesellschafterversammlung vom 31.07.2020 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen. Neue Firma: Riekhof & Lamer Fahrschulen GmbH. Nicht mehr Geschäftsführer: Pfeiffer, Holger, Groß-Zimmern, *17.02.1964. Bestellt als Geschäftsführer: Lamer, Christopher Alexander Donatus, Darmstadt, *21.02.1970, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-08-18: Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt, nun: Geschäftsführer: Lamer, Christopher Alexander Donatus, Darmstadt, *21.02.1970.