2006-04-25: Nicht mehr Geschäftsführer:; 2. Schultz, Peter.
2007-01-16: Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Hoffmann, Andrea, geb. Minter; Geschäftsführer:; 3. Hoffmann, Fred, *14.02.1963, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2014-11-20: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Glockenblumenweg 90, 12357 Berlin
2018-04-20: Gegenstand: Die Durchführung von Sanitär- und Heizungsinstallationen. Geschäftsführer: 4.
Hoffmann, Florian, *20.02.1987, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Änderung zu Nr. 3: Geschäftsführer: Hoffmann, Fred; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.12.2017 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 2 .
2022-01-25: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Hoffmann, Florian
2022-02-10: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Rudower Straße 36, 12524 Berlin; Stamm- bzw. Grundkapital: 25.600,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Änderung zu Nr. 3: Beendet die Befugnis, die Gesellschaft allein zu vertreten, wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind; Geschäftsführer: Hoffmann, Fred; Prokura: 1.
Hoffmann, Florian, *20.02.1987, Berlin; Einzelprokura; 2.
Hoffmann, Andrea, *28.05.1963, Berlin; Einzelprokura; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.01.2022 ist das Stammkapital auf Euro umgestellt und auf 25.600,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst.