2005-01-05: Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Gesellschaft wird durch den/die Liquidator/en vertreten. Geändert, nun Liquidator: Spindler, Siegfried, Schondorf, *01.09.1939, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2005-01-12: Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln. Geschäftsführer: Spindler, Siegfried, Schondorf, *01.09.1939. Berichtigung von Amts wegen gem. § 142 FGG zu Eintrag Nr. 2.
2010-06-30: Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Spindler, Siegfried, Schondorf, *01.09.1939, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.