2016-01-12: Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Abs. 2 (Stammkapital, Stammeinlage) sowie in § 5 (Geschäftsführung, Vertretung) beschlossen. Geschäftsführer: Rigbers, Christoph, Ganderkesee, *21.05.1984, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-08-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Rigbers, Helmut, Maler- und Lackierermeister, Ganderkesee.