2007-08-10: Geschäftsführer:; 2. Ihle, Stefanie, *16.05.1979, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2009-04-08: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Scharnweberstr. 114, 12587 Berlin.
2011-08-26: Geschäftsführer:; 3. Ihle, Jan-Rudolf, *20.12.1981, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2012-03-01: Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 1. Ihle, Sylvia, geb. Schindler.