2010-03-18: Die Eintragung zu Nr. 1 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt:; Geschäftsführer:; Seidel, Rolf, *08.08.1950, Potsdam; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2010-12-23: Grund- oder Stammkapital: 26.000,00 EUR Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.10.2010 ist das Stammkapital auf 25.564,59 EUR umgestellt, sodann auf 26.000,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3(Stammkapital) sowie § 8 (Gesellschafterbeschlüsse).
2010-12-30: ; Die Eintragung betreffend lfd. Nr. 4 ist von Amts wegen hinsichtlich des Datums der Gesellschafterversammlung dahingend berichtigt, dass der Beschluss vom 01.10.2010 datiertt..
2011-03-11: Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Seidel, Rolf; Geschäftsführer:; 2. Mende, Jutta, *08.10.1958, Katzenbach.
2015-11-27: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Mende, Jutta; Geschäftsführer: 3.
Eick, Thomas, *21.02.1977, Wildau; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen