2020-12-17: Offene Handelsgesellschaft. Geschäftsanschrift: Am Heidebruch 20 b, 81375 München. Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Persönlich haftender Gesellschafter: Ringler, Martin, München, *14.03.1977; Ringler, Valerie Judith, München, *05.02.1977, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-01-19: Firma geändert, nun: Ringlers GmbH & Co KG. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Sendlinger Str. 45, 80331 München. Eingetreten: Persönlich haftender Gesellschafter: Ringlers Verwaltungs GmbH, München , mit der Befugnis - auch für die jeweiligen Geschäftsführer -, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden als: Persönlich haftender Gesellschafter: Ringler, Martin, München, *14.03.1977; Ringler, Valerie Judith, München, *05.02.1977.