2018-04-18: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 02.02.2018. Geschäftsanschrift: Reiterstaffelplatz 9, 50968 Köln. Gegenstand: die Unterhaltung von Gastronomiebetrieben sowie anderen Betrieben zur Herstellung und zum Vertrieb von Lebensmitteln. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Legner, Carsten, Köln, *27.06.1968; Ojeda de Legner, Romina, Köln, *08.04.1977, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-10-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Legner, Carsten, Köln, *27.06.1968.
2019-04-02: Änderung zur Geschäftsanschrift: Unter Linden 60, 50859 Köln.