2007-11-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Dellwig, Robert, Lünen, *17.03.1933.
2014-10-24: Die Gesellschafterversammlung hat am 01.09.2014 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 4.435,41 auf EUR 30.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern.
2020-02-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Dellwig, Martin, Lünen, *29.06.1962. Bestellt als Geschäftsführer: Dellwig, Philipp, Karlsruhe, *20.08.1991, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.