2018-02-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Strang, Roderich, genannt Rod Mayler, Meschede, *14.06.1949. Geschäftsführer: Strang, Robin, gen. Robin Mayler, Meschede, *28.01.1988, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-09-12: Die Gesellschafterversammlung hat am 28.08.2018 eine Neufassung des Gesellschaftsvertrags mit gleichzeitiger Umstellung des Stammkapitals auf Euro und Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Bau, Betrieb, Vermietung und Verwaltung von Sport-, Freizeit- und Vitaleinrichtungen sowie Immobilien; Beteiligungen an anderen Firmen. Neues Stammkapital: 25.564,59 EUR.