2007-04-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Roelofesen-Karara, Heike, geb. Roelofsen, Moers, *25.12.1955. Bestellt zum Geschäftsführer: Yilmaz, Bora, Bochum, *18.07.1982, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-01-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Yilmaz, Bora, Bochum, *18.07.1982. Bestellt als Geschäftsführer: Karaca, Irem, Moers, *23.10.1977, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Augustastraße 6, 47441 Moers.
2012-06-22: Änderung zur Geschäftsanschrift: Augustastraße 5, 47441 Moers.
2020-09-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Karaca, Irem, Moers, *23.10.1977. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Karaca, Canip, Moers, *01.01.1954, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.