2011-03-02: Die Gesellschafterversammlung vom 26.01.2011 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsführung) beschlossen. Nach Änderung der Vertretung nunmehr Geschäftsführer: Fuchs, Eberhard, Birkenfeld/Nahe, *29.02.1944, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Alt, Wolfgang, Rötsweiler-Nockenthal, *23.08.1962; Fuchs, Michael, Birkenfeld/Nahe, *01.04.1980; Schröder, Frank, Veitsrodt, *01.06.1961, jeweils vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.
2020-07-27: Bestellt als Geschäftsführer: Edl, Michael, St. Wendel, *19.06.1974. Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis nunmehr Geschäftsführer: Fuchs, Michael, Birkenfeld/Nahe, *01.04.1980, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Fuchs, Eberhard, Birkenfeld/Nahe, *29.02.1944.