2005-11-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Ketterer, Wolfgang, Haan, *28.11.1942. Nach Änderung der konkreten Vertretungsbefugnis nunmehr Geschäftsführer: Waas, Vinzenz Georg, Köln, *12.03.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2005-12-22: Die Gesellschafterversammlung vom 07.11.2005 hat den Gesellschaftsvertrag vollständig neu gefasst.
2016-06-15: Die Gesellschafterversammlung vom 02.06.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Rohre Ketterer GmbH. Geschäftsanschrift: Schmalzgrube 6, 42655 Solingen.