2008-04-30: Bestellt: Geschäftsführer: Rohrwacher, Lars, Leipzig, *08.01.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Rohrwacher, Klaus-Michael, Steinmetzmeister, Mölkau, *04.04.1963.
2011-05-26: Bestellt: Geschäftsführer: Simmat, Frank, Leipzig, *12.09.1965, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-07-14: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Simmat, Frank, Leipzig, *12.09.1965. Bestellt: Geschäftsführer: Rohrwacher, Petra, Leipzig, *23.08.1951, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-10-10: Die Gesellschaft ist aufgelöst. Ist ein Liquidator bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, vertreten diese die Gesellschaft gemeinsam. Bestellt als Liquidator: Rohrwacher, Petra, Leipzig, *23.08.1951.
2021-09-15: Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen gemäß § 65 Abs. 1 GmbHG.