2013-03-15: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 21.02.2013. Geschäftsanschrift: Gretengrund 3, 69412 Eberbach. Gegenstand: Die Herstellung und der Handel mit Einrichtungsgegenständen aller Art. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Lenzmann, Claus, Meerbusch, *22.09.1967; Dr. Wiese, Andreas, Eberbach, *04.04.1957, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-04-05: Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.03.2013 um 675.000,00 EUR auf 700.000,00 EUR erhöht. Die Gesellschafterversammlung vom 19.03.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen) beschlossen.
2020-05-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Wiese, Andreas, geb. Schmitt, Eberbach, *04.04.1957.
2020-12-30: Bestellt als Geschäftsführer: Neubert, Christian Lutz, Glienicke, *26.08.1960, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-01-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Lenzmann, Claus, Meerbusch, *22.09.1967.