2015-03-04: Die Gesellschafterversammlung vom 25.02.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages, nämlich die Streichung des alten § 15 und die entsprechende Neufassung beschlossen. Nicht mehr Geschäftsführer: Stentenbach, Udo, Dipl.- Ing., Nordhorn, *08.02.1960. von Amts wegen ergänzt/berichtigt, nun: Geschäftsführer: Veddeler, Jan Lukas, Kaufmann, Nordhorn, *28.05.1948, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.