2016-06-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Rostack, Anton, Alfeld, *24.12.1939. Bestellt als Geschäftsführer: Rostak, Uwe, Alfeld , *16.06.1960, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-01-23: Neue Geschäftsanschrift: Am Gänsefuß 1, 31073 Delligsen.