2011-07-25: Geschäftsanschrift: Brüder-Grimm-Str. 121, 36396 Steinau an der Straße. Einzelprokura: Bolender, Volker, Steinau, *27.04.1958.
2012-08-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Biegl, Rudolf, Industriekaufmann, Steinau an der Straße. Bestellt als Geschäftsführer: Höbeler, Lothar, Freiensteinau, *03.10.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-09-17: Prokura erloschen: Biegl, Heidemarie, Steinau an der Straße, *07.04.1950.
2016-11-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Höbeler, Lothar, Freiensteinau, *03.10.1961. Bestellt als Geschäftsführer: Köhler, Frank, Ascheberg, *22.03.1959, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Feldkamp, Ralf, Neuenkirchen-Vörden, *06.04.1972. Prokura geändert bei: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bolender, Volker, Steinau, *27.04.1958.
2016-11-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Höbeler, Lothar, Freiensteinau, *03.10.1961. Bestellt als Geschäftsführer: Köhler, Frank, Ascheberg, *22.03.1959, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Feldkamp, Ralf, Neuenkirchen-Vörden, *06.04.1972. Prokura geändert bei: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bolender, Volker, Steinau, *27.04.1958.
2017-01-05: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hoffmann, Manuel, Hamburg, *04.03.1963.
2021-02-22: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Rother, Patrick Bernd, Hamburg, *01.07.1973.