2012-08-13: Bestellt als Geschäftsführer: Rieck, Martin, Korb, *01.07.1973, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Rieck, Rudolf, Mechanikermeister, Korb.
2019-12-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Klemm, Hermann, Korb, *21.02.1956. Einzelprokura: Fuchs, Timo, Remseck am Neckar, *31.12.1988.