2020-06-24: Geschäftsführer: 3.
Campe, Torsten, *13.05.1985, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2022-05-27: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Schellbach, Udo; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.05.2022 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 6 .