2005-08-08: Die Gesellschafterversammlung hat am 01. August 2005 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag um einen § 10 (Beirat) zu ergänzen und die bisherigen §§ 10 bis 15 in die §§ 11 bis 16 sowie § 5 Abs. (2) (Gesellschafter) zu ändern. Nicht mehr Geschäftsführer: Weber, Rudolf, Kaufmann, Bergneustadt.
2007-04-26: Bestellt zum Geschäftsführer: Kammerer, Karl, Engelskirchen, *14.04.1954.
2007-04-26: Bestellt zum Geschäftsführer: Kammerer, Karl, Engelskirchen, *14.04.1954.
2007-06-01: Die Gesellschafterversammlung hat am 20.04.2007 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in §§ 4 (Bekanntmachungen) und 5 (Stammkapital) zu ändern sowie den § 10 (Beirat) zu streichen. Die bisherigen §§ 11 bis 16 sind jetzt §§ 10 bis 15.
2007-08-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Weber jun., Rudolf jun., Schermbeck, *31.10.1967.
2009-06-12: Geschäftsanschrift: Lazarettstr. 13, 45127 Essen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gnilka, Joachim, Essen, *10.01.1952.
2014-07-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Kammerer, Karl, Engelskirchen, *14.04.1954. Prokura erloschen: Gnilka, Joachim, Essen, *10.01.1952. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kamplair, Martin, Essen, *04.05.1960; Kirchner, Jochen, Oberhausen, *16.02.1979.
2015-01-13: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Preilowski, Hans-Georg, Gladbeck, *25.11.1956.
2019-08-08: Nach Erweiterung der Vertretungsbefugnis nunmehr Geschäftsführer: Weber, Andreas, Essen, *19.11.1973, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-01-15: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Starrat, Birgit, Hamminkeln, *13.05.1964.