2015-08-05: Sitz der Firma: Geschäftsanschrift: Ferdinand-Harten-Str. 7, 22949 Ammersbek
2016-06-07: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Engler, Alfred; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Herzog, Alexander Valentin; Geschäftsführer: 4.
Bölsterli, Christoph, *10.01.1967, Turbenthal, Kanton Zürich/Schweiz
2019-07-01: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Bölsterli, Christoph