2014-01-10: Neue Geschäftsanschrift: Hopfengarten 20, 38102 Braunschweig.
2015-06-01: Die Gesellschafterversammlung vom 28.04.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 , 11 (Verfügung über Geschäftsanteile und Vorkaufsrechte) und 13 (Erbfolge) beschlossen.
2015-11-13: Nicht mehr Geschäftsführer: Schumann, Ernst-Wilhelm, Braunschweig, *01.02.1945. Bestellt als Geschäftsführer: Apel, Oliver, Ilsede, *22.06.1978, einzelvertretungsberechtigt.
2020-05-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Bartsch, Klaus, Braunschweig, *23.10.1954. Bestellt als Geschäftsführer: Bartsch, Julian, Braunschweig, *28.12.1982, einzelvertretungsberechtigt.