2017-01-17: Änderung der Geschäftsanschrift: Zaunröder Str. 3b, 99976 Dünwald OT Hüpstedt. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Kaufhold, Kuno, Dünwald, *24.03.1954. Personenbezogene Daten von Amts wegen geändert, nun: Geschäftsführerin: Kaufhold, Ruth, Dünwald, *08.07.1955.
2021-03-03: Ersteintragung vom 06.07.1992 von Amts wegen ergänzt, nun: Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Bestellt: Geschäftsführer: Kaufhold, Lars, Dünwald, Hüpstedt, *01.12.1979.