2012-06-20: Geschäftsanschrift: Valentin-Rose-Straße 5, 16816 Neuruppin. Kapital: 26.000,00 EUR. Die Eintragung ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Geschäftsführer: Ebert, Ralf, *01.02.1945, Neuruppin, mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten,
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen. Die Eintragung ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Geschäftsführer: Pusch, Gerd, *04.04.1954, Neuruppin, mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten,
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.05.2012 ist das Stammkapital von DM 50.000,00 auf EUR 25.564,60 umgestellt, sodann auf EUR 26.000,00 erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 (Stammkapital) und § 8 (Gesellschafterbeschlüsse).
2013-06-28: Geschäftsführer: Nickel, Jörg, *09.03.1978, Oranienburg, mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten,
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Ebert, Ralf. Prokura: Dadashov, Fahraddin, *19.06.1962, Oranienburg, Einzelprokura,
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2014-12-17: Geschäftsführer: Dadashov, Fahraddin, *19.06.1962, Oranienburg, mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten,
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
Nicht mehr Prokurist: Dadashov, Fahraddin
2017-09-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Pusch, Gerd