2007-01-16: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Willenbrock, Jens-Uwe, Erolzheim, *16.08.1964.
2007-07-18: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Remmele, Johannes, Ochsenhausen, *09.08.1960, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schreiber, Martin, Durach, *05.02.1949.
2008-08-12: Bestellt als Geschäftsführer: Grimbacher, Carolin, Ochsenhausen, *02.02.1970, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Remmele, Alfred, Kaufmann, Ochsenhausen. Prokura erloschen: Grimbacher, Carolin, Ochsenhausen, *02.02.1970; Schreiber, Martin, Durach, *05.02.1949. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Holst, Gerald, Hamburg, *25.07.1958.
2009-03-31: Geschäftsanschrift: Ecoform-Str. 1, 88416 Erlenmoos. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Nückel, Jörg, Eggolsheim, *09.04.1963.
2010-10-06: Die Gesellschafterversammlung vom 24.08.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital/Stammeinlage) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 1.600.000,00 EUR erhöht. Stammkapital nun: 1.600.000,00 EUR.
2016-12-13: Bestellt als Geschäftsführer: Carl, Tharcisse, Hartheim am Rhein, *30.09.1964, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-08-21: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schechner, Birgit, Kißlegg, *16.03.1966.
2019-09-26: Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Ecoform-Straße 1, 88416 Erlenmoos. Bestellt als Geschäftsführer: Bouts, Erik, Grandvaux / Schweiz, *16.05.1961, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-08-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Remmele, Johannes, Ochsenhausen, *09.08.1960. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Haux, Valeska, Kempten, *28.04.1973.
2020-10-16: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hardow, Dirk, Beilngries, *09.04.1965.