2014-11-03: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 21.10.2014. Geschäftsanschrift: Langwiesenweg 32, 70327 Stuttgart . Gegenstand: Der Groß- und Einzelhandel mit Lebensmitteln einschließlich Getränken. Stammkapital: 50.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Gürbüz, Can, Mannheim, *02.08.1972, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-07-10: Bestellt als Geschäftsführer: Karpuz, Cemal, Ludwigshafen, *23.09.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Gürbüz, Can, Mannheim, *02.08.1972.
2019-02-08: Änderung der Geschäftsanschrift: Von-Sturmfeder-Straße 52 A, 67067 Ludwigshafen. Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Liquidator bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Liquidator gemeinsam mit einem Prokuristen. Nunmehr bestellt als Liquidator: Karpuz, Cemal, Ludwigshafen, *23.09.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2021-11-24: Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Nun bestellt als Geschäftsführer: Karpuz, Cemal, Ludwigshafen, *23.09.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft wird fortgesetzt.
2022-02-21: Änderung der Geschäftsanschrift: Dürerstraße 43, 68163 Mannheim. Bestellt als Geschäftsführer: Önel, Ali Riza, Mannheim, *01.04.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Karpuz, Cemal, Ludwigshafen, *23.09.1965.