2018-12-28: Die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2018 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Einzelprokura: Claushues, Hubertus, Stadtlohn, *04.04.1978.
2020-04-17: Bestellt zum Geschäftsführer: Claushues, Hubertus, Stadtlohn, *04.04.1978; Huge sive Huwe, Olaf, Steinfurt, *13.06.1969, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Claushues, Hubertus, Stadtlohn, *04.04.1978; Hayk, Ludger, Südlohn, *25.07.1954; Huge sive Huwe, Olaf, Steinfurt, *13.06.1969.
2020-11-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Huge sive Huwe, Horst, Steinfurt, *17.12.1939.