2006-02-23: Vertretungsbefugnis geändert: Geschäftsführer: Hensel, Dierk, Feuerwerker, Münster, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2006-09-21: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Lenz, Friedrich Peter, Bauingenieur, Düsseldorf.
2012-05-10: Einzelprokura: Kriegel, Klaus Dieter, Torgau, *19.01.1952.
2014-01-10: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Hensel, Dierk, Feuerwerker, Münster. Bestellt: Geschäftsführer: Kriegel, Klaus Dieter, Torgau, *19.01.1952, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Kriegel, Klaus Dieter, Torgau, *19.01.1952.
2016-07-01: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Kriegel, Klaus Dieter, Torgau, *19.01.1952. Bestellt: Geschäftsführer: Exner, Maik, Schwepnitz, *05.03.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.