2007-09-11: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 13.08.2007. Gegenstand: Der Einkauf und die Schlachtung von Schweinen aus dem gesamten süddeutschen Raum, deren Zerlegung und die Vermarktung der daraus hergestellten Fleischprodukte. Stammkapital: 60.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Müller, Horst, Neuenbürg, *24.11.1938, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-12-04: Die Gesellschafterversammlung vom 14.11.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um 3.120.000,00 EUR auf 3.180.000,00 EUR erhöht. Stammkapital nun: 3.180.000,00 EUR.
2008-09-09: Die Gesellschafterversammlung vom 21.08.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um 1.560.000,00 EUR auf 4.740.000,00 EUR erhöht. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Auf das erhöhte Stammkapital werden in Höhe von 1.540.000,00 EUR Sacheinlagen nach Maßgabe der bei Gericht eingereichten Urkunden geleistet.
2010-05-18: Bestellt als Geschäftsführer: Lange, Stephan, Verl, *25.06.1967.
2010-11-02: Die Gesellschafterversammlung vom 11.10.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um 1.500.000,00 EUR auf 6.240.000,00 EUR erhöht.
2012-11-06: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Drexel, Karl, Krumbach, *13.11.1960.
2021-05-10: Bestellt als Geschäftsführer: Müller, Stefan Karl, Birkenfeld, *05.01.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Müller, Horst, Neuenbürg, *24.11.1938. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Görtz, Frederik, Stuttgart, *19.09.1979.