2013-07-05: Änderung der Geschäftsanschrift: Becker-Göring-Straße 1/1, 76307 Karlsbad.
2014-10-16: Die Gesellschafterversammlung vom 26.09.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma), 11 (Gesellschafterversammlung), 13 (Einziehung von Geschäftsanteilen) und 19 (Liquidation der Gesellschaft) sowie die Streichung des § 18 (Gesellschaftsbeirat) beschlossen. Firma geändert; nun: S + B Maschinenhandelsgesellschaft mbH.
2016-09-02: Die Gesellschafterversammlung vom 04.08.2016 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2017-02-28: Bestellt als Geschäftsführer: Rapp, Simon, Keltern, *05.08.1988, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-12-20: Die Gesellschafterversammlung vom 30.11.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 4 , 5 (Geschäftsführung und Vertretung), 14 (Erbfolge und Testamentsvollstreckung) und 15 (Einziehung von Geschäftsanteilen) beschlossen.
2020-05-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Rapp, Simon, Keltern, *05.08.1988. Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Spaltenberger, Thomas Erwin Johann, Straubenhardt, *24.03.1960; Spaltenberger, Cosima, geb. Bach, Straubenhardt, *09.05.1968, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.