2011-01-12: Geschäftsanschrift: Siemensstraße 24, 35638 Leun. Bestellt als Geschäftsführer: Gronych, Björn, Braunfels, *18.08.1976, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Geschäftsführer: Gronych, Erwin, Braunfels, *03.10.1946, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Geschäftsführerin: Gronych, Roswitha, Braunfels, *02.04.1951, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-08-19: Die Gesellschafterversammlung vom 17.07.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital) und mit ihr die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 5,41 EUR sowie die Änderung der §§ 7 und 15 beschlossen. Neues Stammkapital: 25.570,00 EUR.
2014-10-30: Die Gesellschafterversammlung vom 24.07.2013 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 74.430,00 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 beschlossen. Neues Stammkapital: 100.000,00 EUR.
2021-07-29: Die Gesellschafterversammlung vom 27.07.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 beschlossen. Nicht mehr Geschäftsführer: Gronych, Erwin, Braunfels, *03.10.1946. Bestellt als Geschäftsführer: Gronych, Anja, Solms, *06.01.1980, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.