2009-02-02: Geschäftsanschrift: August-Storm-Str. 7, 48480 Spelle. Bestellt als Geschäftsführer: de Jong, Caspar, AB Apeldoorn/Niederlande, *12.03.1957, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Nicht mehr Geschäftsführer: van der Holst, Joop C.M., Vianen/Niederlande.
2010-02-01: Von Amts wegen berichtigt, nun: Geschäftsführer: Razenberger, Egon, Spelle, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen.
2011-11-07: Nicht mehr Geschäftsführer: de Jong, Caspar, AB Apeldoorn/Niederlande, *12.03.1957.
2016-01-19: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schöne, Stefan, Spelle, *24.03.1965.
2020-12-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Razenberger, Egon, Spelle. Geändert, nun: Geschäftsführer: Dieckmann, Raimund, Recke, *19.08.1963.