2016-04-26: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 29.03.2016. Geschäftsanschrift: Bayrische Str. 105, 44339 Dortmund. Gegenstand: Transport von Waren jeglicher Art, Umzüge von Haushalten. Stammkapital: 1.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: Bayraktar, Serdar, Mülheim an der Ruhr, *05.06.1983, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-01-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Bayraktar, Serdar, Mülheim an der Ruhr, *05.06.1983. Bestellt als Geschäftsführer: Scholtissek, Michaela, Lünen, *28.04.1978.
2020-09-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Scholtissek, Michaela, Lünen, *28.04.1978. Bestellt als Geschäftsführer: Aydin, Eda, Mülheim, *04.01.2001.
2022-03-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Aydin, Eda, Mülheim, *04.01.2001. Bestellt als Geschäftsführer: Bayraktar, Serdar, Mülheim an der Ruhr, *05.06.1983.