2016-07-21: Firma: Kurprinz 1738 UG ; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Gegenstand: Die Verwaltung eigenen Vermögens; Stamm- bzw. Grundkapital: 500,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch sämtliche Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: 1.
Tronczik, Martin, *27.06.1978, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 11.07.2016
2016-10-11: Firma: S & S Servicecenter UG ; Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Schulstraße 40, 04617 Rositz; Gegenstand: Die telefonische Beratung und Verkauf, Service für Tiefkühlkost sowie Katalog- und Prospektverteilung. Genehmigungspflichtige Tätigkeiten werden nicht ausgeübt. Geschäftsführer: 2.
Schlag, Jens, *06.12.1963, Rositz; Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Tronczik, Martin; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.06.2016 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in Ziffer 1 , Ziffer 2 (Gegenstand), Ziffer 3 (Stammkapital) und Ziffer 4 (Geschäftsführer). Firma bisher: Kurprinz 1738 UG
2017-01-24: Gegenstand: Die telefonische Beratung und Verkauf, Service für Tiefkühlkost sowie Katalog- und Prospektverteilung sowie Zierfischzucht nebst Verkauf an Groß- und Einzelhändler. Genehmigungspflichtige Tätigkeiten werden nicht ausgeübt. Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Schlag, Jens; Geschäftsführer: 3.
Starke, Jens, *23.08.1966, Rositz; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.12.2016 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in Ziffer 2 und Ziffer 4 (Geschäftsführer).
2019-01-04: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Am Wasserturm 2, 04617 Rositz
2020-03-31: Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist auf Grund der Eröffnung des Insolvenzverfahrens gemäß § 60 Abs. 1 Nr. 4 GmbHG aufgelöst.