2014-08-05: Änderung zur Geschäftsanschrift: Münchheide 37, 47877 Willich. Nicht mehr Geschäftsführer: Schmidt, Ferdinand, Willich, *25.10.1949. Bestellt als Geschäftsführer: Schmidt, Jocelyne Solange Andrée Marcelle, Willich, *25.06.1952, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-04-25: Bestellt als Geschäftsführer: Schmidt, Veronique, Willich, *10.04.1978, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-05-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Schmidt, Jocelyne Solange Andrée Marcelle, Willich, *25.06.1952.