2009-01-16: Ergänzend eingetragen: Geschäftsanschrift: Kreuzstraße 45b, 52349 Düren. Nicht mehr Geschäftsführer: Neumann, Jürgen, Merzenich, *14.02.1955; Geschäftsführer: Lück, Heinz-Josef, Langerwehe-Jüngersdorf, *05.09.1952;
2011-04-28: Änderung zur Geschäftsanschrift: Zehnthofstraße 15-21, 52349 Düren. Nicht mehr Geschäftsführer: Lück, Heinz-Josef, Langerwehe-Jüngersdorf, *05.09.1952. Geschäftsführer: Gräfe, Volker, Heinsberg-Dremmen, *29.08.1973.
2014-12-17: Der mit der S-Beteiligungs-Gesellschaft Düren mbH mit Sitz in Düren (Amtsgericht Düren HRB 2314) am 27.12.2000 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 09.12.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2014 hat der Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2022-07-27: Geschäftsführer: Jensen, Birthe, Jülich, *30.06.1967, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Gräfe, Volker, Heinsberg-Dremmen, *29.08.1973.