2015-10-13: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 19.08.2015. Geschäftsanschrift: Schillerplatz 6, 71638 Ludwigsburg. Gegenstand: Die Übernahme der Komplementärstellung und der damit verbundenen Geschäftsführung der S-International Baden-Württemberg Nord GmbH & Co. KG. Unternehmensgegenstand der S-International Baden-Württemberg Nord GmbH & Co. KG ist die Unterstützung von Sparkassen bei der Durchführung, Abwicklung und Vermittlung von Auslandsgeschäften, Zins- und Währungsgeschäften und damit artverwandter Geschäftsbereiche sowie die Beratung der Sparkassenkunden in Bezug auf diese Geschäfte. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte tätigen, die den Gegenstand des Unternehmens fördern. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Peschke, Matthias, Asperg, *12.07.1956; Raab, Thomas, Stuttgart, *06.10.1966, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-01-11: Bestellt als Geschäftsführerin: Popp, Evi Christine, geb. Kraft, Sinsheim, *07.04.1977, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Peschke, Matthias, Asperg, *12.07.1956; Raab, Thomas, Stuttgart, *06.10.1966. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Eckstein, Hans Joachim, Ludwigsburg, *02.06.1955; Schad, Jürgen Reiner, Heilbronn, *25.02.1960.
2016-02-10: Sitz von Amts wegen berichtigt in: Stuttgart.
2018-05-18: Prokura erloschen: Eckstein, Hans Joachim, Ludwigsburg, *02.06.1955.
2020-02-06: Bestellt als Geschäftsführer: Rudolph, Heike, geb. Halmer, Abstatt, *06.07.1978; Wunderlich, Petra, geb. Schütz, Wernau Neckar, *30.05.1982. Nicht mehr Geschäftsführerin: Popp, Evi Christine, geb. Kraft, Sinsheim, *07.04.1977. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Ensabella, Filippo Fano Daniele Tizziano, Heilbronn, *28.05.1977.
2020-08-26: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Rudolph, Heike, geb. Halmer, Abstatt, *06.07.1978; Wunderlich, Petra, geb. Schütz, Wernau Neckar, *30.05.1982, jeweils einzelvertretungsberechtigt.