2010-01-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Sager, Wolfgang. Bestellt als Geschäftsführer: Greif, Sebastian, Köln, *08.04.1975, einzelvertretungsberechtigt.
2012-04-04: Änderung zur Geschäftsanschrift: Friedrich-Ebert-Straße 39a, 51373 Leverkusen.
2013-04-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Greif, Sebastian, Köln, *08.04.1975 und Thoms, Wolfgang, Versicherungsbezirksinspektor, Leverkusen. Bestellt als Geschäftsführer: Tetté, Alessandro, Leichlingen, *15.09.1979, einzelvertretungsberechtigt. Einzelprokura: Wagner, Hans Dieter, Odenthal, *21.12.1956.
2014-12-09: Der mit der Sparkasse Leverkusen mit Sitz in Leverkusen, (Amtsgericht Köln, HRA 20665) am 05.12.1991 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 14.11.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 14.11.2014 hat der Änderung zugestimmt.
2017-10-17: Änderung zur Geschäftsanschrift: Friedrich-Ebert-Straße 39, 51373 Leverkusen.
2018-12-12: Nach Änderung der Vertretungsregelung: Geschäftsführer: Tetté, Alessandro, Leichlingen, *15.09.1979, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Wagner, Hans Dieter, Odenthal, *21.12.1956. Einzelprokura: Zacharias, Jörg, Niederkassel, *17.02.1963.
2019-01-09: Bestellt als Geschäftsführer: Otto, Silke, Monheim am Rhein, *25.02.1970, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.